Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ausschussmitglieder | ||||||
Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit | FDP | FDP Mitglied (sachk. Bürger/in) | Mitglied (sachk. Bürger/in) | 07.12.2001 | 16.12.2005 | von 07.12.2001 bis 16.12.2005 |
Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit | FDP | FDP stellv. Mitglied (sachk. Bürger/in) | stellv. Mitglied (sachk. Bürger/in) | 09.02.2007 | 20.10.2009 | von 09.02.2007 bis 20.10.2009 |
Fraktionsmitglieder | ||||||
FDP-Fraktion | FDP | FDP Mitglied (sachk. Bürger/in) | Mitglied (sachk. Bürger/in) | 01.01.2008 | 20.10.2009 | von 01.01.2008 bis 20.10.2009 |