Diana Geldermann | SPD | SPD stellv. Mitglied (sachk. Bürger/in) | stellv. Mitglied (sachk. Bürger/in) | 18.12.2009 | 21.09.2011 | von 18.12.2009 bis 21.09.2011 |
Jendrik Leismann | SPD | SPD stellv. Mitglied (sachk. Bürger/in) | stellv. Mitglied (sachk. Bürger/in) | | 21.10.2009 | bis 21.10.2009 |
Norbert Ostermann | B90/Die Grünen | B90/Die Grünen stellv. Mitglied (sachk. Bürger/in) | stellv. Mitglied (sachk. Bürger/in) | 18.12.2009 | 31.05.2010 | von 18.12.2009 bis 31.05.2010 |
Götz Zimmermann | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | | 21.10.2009 | bis 21.10.2009 |
Dagmar Arnkens-Homann | SPD | SPD stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | | 31.07.2013 | bis 31.07.2013 |
Henrich Berkhoff | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | | 31.07.2013 | bis 31.07.2013 |
Franz-Josef Buschkamp | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | | 31.07.2013 | bis 31.07.2013 |
Hans-Heinrich Eisenhuth | FDP | FDP stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 30.10.2009 | | von 30.10.2009 |
Winfried Kaup | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | | 31.07.2013 | bis 31.07.2013 |
Josef Krause | SPD | SPD stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | | 31.07.2013 | bis 31.07.2013 |
Peter Kreft | SPD | SPD stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | | 31.07.2013 | bis 31.07.2013 |
Cornelia Lindstedt | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | | 21.10.2009 | bis 21.10.2009 |
Rudolf Luster-Haggeney | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | | 31.07.2013 | bis 31.07.2013 |
Thomas Mumm | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 30.10.2009 | 17.12.2009 | von 30.10.2009 bis 17.12.2009 |
Rolf Möllmann | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | | 31.07.2013 | bis 31.07.2013 |
Rudolf Nahrmann | FWG | FWG stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | | 31.07.2013 | bis 31.07.2013 |
Herbert Oertker | FWG | FWG stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | | 21.10.2011 | bis 21.10.2011 |
Norbert Offers | FDP | FDP stellv. Mitglied (sachk. Bürger/in) | stellv. Mitglied (sachk. Bürger/in) | 30.10.2009 | | von 30.10.2009 |
Detlef Ommen | SPD | SPD stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | | 31.07.2013 | bis 31.07.2013 |
Norbert Ostermann | B90/Die Grünen | B90/Die Grünen stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 02.07.2010 | | von 02.07.2010 |
Wilhelm Pries | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | | 31.07.2013 | bis 31.07.2013 |
Gerda Remest | SPD | SPD stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | | 31.07.2013 | bis 31.07.2013 |
Bernhardine Samson | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | | 31.07.2013 | bis 31.07.2013 |
Tatjana Scharfe | B90/DIE GRÜNEN | B90/DIE GRÜNEN stellv. Mitglied (sachk. Bürger/in) | stellv. Mitglied (sachk. Bürger/in) | 30.10.2009 | | von 30.10.2009 |
Stephan Schulte | Die FRAKTION | Die FRAKTION stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 18.12.2009 | | von 18.12.2009 |
Stephan Schulte | DIE LINKE | DIE LINKE stv. beratendes Mitglied | stv. beratendes Mitglied | 30.10.2009 | 18.12.2009 | von 30.10.2009 bis 18.12.2009 |
Dr. Klaus Strautmann | FDP | FDP stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | | 24.11.2010 | bis 24.11.2010 |
Lothar Stumpenhorst | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | | 31.07.2013 | bis 31.07.2013 |
Paul Tegelkämper | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | | 31.07.2013 | bis 31.07.2013 |
Norbert Wiemann | FWG | FWG stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | | 31.07.2013 | bis 31.07.2013 |