Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
stellv. Ausschussmitglieder | ||||||
Rechnungsprüfungsausschuss | B90/Die Grünen | B90/Die Grünen stellv. Mitglied (sachk. Bürger/in) | stellv. Mitglied (sachk. Bürger/in) | 30.10.2009 | 31.07.2013 | von 30.10.2009 bis 31.07.2013 |
Fraktionsmitglieder | ||||||
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | B90/Die Grünen | B90/Die Grünen Mitglied (sachk. Bürger/in) | Mitglied (sachk. Bürger/in) | 21.10.2009 | 27.06.2014 | von 21.10.2009 bis 27.06.2014 |